ymddiriedolwyr THE THOMAS TURNER D D CHARITY (ONE OF THE ASHFORD PAROCHIAL CHARITIES)
Rhif yr elusen: 307766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revd. Canon Dr. Jeremy Frederick Worthen | Cadeirydd | 02 November 2020 |
|
|||||||||||
JEREMY KENNETH FOX | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|||||||||||
Dr Clive John Hallett | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|||||||||||
Elizabeth Evelyn Wright | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|||||||||||
CAROLINE SUSAN HANNAH | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|||||||||||
Jonathan Douglas Hudson | Ymddiriedolwr | 03 June 2020 |
|
|||||||||||
Mr L W Krause | Ymddiriedolwr | 24 June 2015 |
|
|||||||||||
ROBERT AUSTYN BLOUNT | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
BERNARD JOSEPH DOMINIC HEYES | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.