Hanes ariannol MARLBOROUGH HOUSE SCHOOL
Rhif yr elusen: 307793
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (30 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 30/08/2022 | 30/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.20m | £3.50m | £3.28m | £3.18m | £3.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.29m | £3.87m | £3.73m | £3.61m | £3.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £50.92k | £55.72k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £1.44k | £15.34k | £830 | £1.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £18.06k | £12.16k | £5.81k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.18m | £3.38m | £3.21m | £3.16m | £3.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.89k | £1.24k | £642 | £232 | £219 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £102.51k | £50.92k | £18.42k | £12.67k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.28m | £3.85m | £3.70m | £3.61m | £3.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.61k | £25.00k | £27.75k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.50k | £15.20k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.