ymddiriedolwyr MARLBOROUGH HOUSE SCHOOL
Rhif yr elusen: 307793
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (30 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON JAMES HODSON | Cadeirydd | 12 March 2001 |
|
|
||||
Chloe Ann Wilson | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Sarah Reeves | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Hon Thomas Nigel Maclear Lawson | Ymddiriedolwr | 08 June 2017 |
|
|
||||
Simon Cloke | Ymddiriedolwr | 22 June 2015 |
|
|
||||
Amanda Petch | Ymddiriedolwr | 29 November 2013 |
|
|
||||
HENRY ROBERT FITZROY SOMERSET | Ymddiriedolwr | 12 March 1991 |
|
|
||||
PETER WHITWORTH SMALLWOOD | Ymddiriedolwr | 12 March 1991 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.