ymddiriedolwyr BROMLEY & DISTRICT REFORM SYNAGOGUE LIMITED
Rhif yr elusen: 1098431
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zachary Bates Fisher | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Joseph Millis | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Sonia Hyams | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Sharon Solomon | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Gregory Andrew Liebenhals | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Linda De Lange | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Tobias Raymond Allin | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Graham Harris | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Amanda Beth Penn | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Victoria Naomi Hart | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Judith Taylor | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
MICHAEL JONATHAN ABRAHAMS | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|||||
Heidi Small | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Eileen Jessica Fry | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Nigel Frank Springer | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
||||
Lady Stephanie Anne Alberti | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
||||
SANDRA HURLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.