Hanes ariannol CARIS HARINGEY
Rhif yr elusen: 1061577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £274.09k | £247.55k | £352.76k | £212.67k | £222.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £247.85k | £194.67k | £229.16k | £232.95k | £275.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £44.00k | £44.00k | £44.00k | £44.00k | £44.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £43.95k | £10.00k | £15.97k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.