ymddiriedolwyr ASHFORD GRAMMAR SCHOOL ENDOWMENT FUND
Rhif yr elusen: 307842
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Wilfred Race | Cadeirydd | 28 September 2021 |
|
|||||
Alistair James Harland Small | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|||||
Philip Frederick Stephenson Sibbald | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|||||
Ben Greene | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|||||
Simon Hallam | Ymddiriedolwr | 06 November 2014 |
|
|||||
RICHARD FRASER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
The Hon Michael-John Knatchbull | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.