Hanes ariannol BENENDEN SCHOOL (KENT) LIMITED
Rhif yr elusen: 307854
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.37m | £21.62m | £22.98m | £23.29m | £25.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.98m | £19.52m | £20.59m | £21.51m | £24.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £910.00k | £536.48k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.21m | £1.42m | £1.99m | £624.00k | £1.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £255.00k | £174.00k | £543.09k | £379.00k | £380.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £21.75m | £19.98m | £20.24m | £21.72m | £23.81m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £161.00k | £40.00k | £210.65k | £569.00k | £2.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £93.69k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £19.25m | £18.73m | £19.77m | £20.50m | £22.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £731.00k | £792.00k | £538.72k | £748.00k | £810.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £128.00k | £142.00k | £146.45k | £135.00k | £182.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £36.00k | £8.00k | £37.82k | £32.00k | £32.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £280.16k | £263.00k | £625.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.