ymddiriedolwyr HILDEN OAKS SCHOOL EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 307935
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derick Walker | Cadeirydd | 26 November 2013 |
|
|
||||
Bramwel Kibara | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Susan Bell | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|||||
Martin Phelps | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
John Charles Buckles | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Veryan Claire Larmour | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Daniel Eaton | Ymddiriedolwr | 28 June 2018 |
|
|
||||
Colin John Crawford Swainson | Ymddiriedolwr | 22 June 2016 |
|
|
||||
Linda Alexander | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|
||||
Susan Robertson | Ymddiriedolwr | 19 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.