ymddiriedolwyr 1ST FINDON VALLEY SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 308176
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Wright | Cadeirydd | 28 June 2021 |
|
|
||||
Chris Blackman | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|
||||
Louise Scott | Ymddiriedolwr | 15 September 2019 |
|
|
||||
Ben Harrex | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
|
||||
Steven Jenkins | Ymddiriedolwr | 27 January 2017 |
|
|
||||
Amanda Saunders | Ymddiriedolwr | 17 January 2017 |
|
|
||||
MRS CHRIS BATEUP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET ANN CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MELANIE WICKETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.