Hanes ariannol 6TH SEVENOAKS (KEMSING) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 308193
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (60 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.89k | £9.97k | £22.18k | £18.24k | £22.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.79k | £4.47k | £12.85k | £6.05k | £13.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £21.08k | £10.67k | £1.94k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.