Hanes ariannol BIRMINGHAM CHILDRENS HOSPITAL CHARITIES
Rhif yr elusen: 1074850
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.52m | £4.13m | £4.55m | £7.59m | £5.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.84m | £4.59m | £4.11m | £6.75m | £5.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.17m | £2.69m | £3.43m | £5.90m | £3.95m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.15m | £1.36m | £1.02m | £1.59m | £1.63m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.00k | £9.00k | £29.00k | £31.00k | £159.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £189.00k | £71.00k | £66.00k | £61.00k | £72.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £669.00k | £812.00k | £826.00k | £2.55m | £1.56m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.64m | £3.52m | £2.80m | £5.28m | £3.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £139.00k | £138.00k | £120.00k | £98.00k | £132.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.64m | £3.52m | £2.80m | £5.28m | £3.61m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £35.00k | £87.00k | £102.00k | £114.00k | £119.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.