ymddiriedolwyr LUCKLEY HOUSE SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 309099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Tao | Cadeirydd | 22 November 2013 |
|
|||||
Jide Akingbade | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Fergus John Llewellyn | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|
||||
Neil Robert Fenton | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|||||
Andrew Perry | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|
||||
Rev ANDREW MICHAEL SAVAGE | Ymddiriedolwr | 20 March 2021 |
|
|||||
Salome Magdalena Isabella Laschinger | Ymddiriedolwr | 04 August 2020 |
|
|
||||
Mrs L Horrocks | Ymddiriedolwr | 24 November 2016 |
|
|
||||
REVD GEORGE CURRY JP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THE LADY JENNY FARMER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.