Dogfen lywodraethu THE BURFORD SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 309235
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 23/07/1990 AS AMENDED BY SCHEME DATED 04/05/2001 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 13/07/2004 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 10/05/2010 AS AMENDED BY SCHEME DATED 25/05/2012 as amended on 30 Oct 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FOR MAINTENANCE ALLOWANCES TENABLE AT SCHOOL. THE PROVISION OF EXHIBITIONS TENABLE AT PLACES OF HIGHER EDUCATION TO BE AWARDED TO PUPILS LEAVING SCHOOL AND IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
OXFORD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.