ymddiriedolwyr WILTON EDUCATIONAL CHARITY
Rhif yr elusen: 309353
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVEREND MARK WOOD | Cadeirydd | 17 September 2008 |
|
|||||||||||||||
RICHARD NORRIS | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|||||||||||||||
Alexandra Kinsey | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||||||||||||
NORMAN PETER DEREK GULLIVER | Ymddiriedolwr | 05 May 2018 |
|
|||||||||||||||
EARLE GEORGE BROADBENT | Ymddiriedolwr | 19 September 2013 |
|
|||||||||||||||
ANN ROSEMARY FITZHERBERT-GREEN | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
||||||||||||||
JULIE GULLIVER | Ymddiriedolwr | 01 May 2000 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.