ymddiriedolwyr THE COUNTESS OF JERSEY'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 309624
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR A FULLJAMES | Cadeirydd | 02 November 2023 |
|
|
||||
Katherine Grace Harris | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
ANDREW HICKMAN | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Catherine Fulljames | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|||||
Jennifer Louise Post | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
MISS J WADDAMS | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|||||
JANE BROWN | Ymddiriedolwr | 12 March 2021 |
|
|
||||
Nicholas Mawer | Ymddiriedolwr | 07 June 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.