ymddiriedolwyr SUMMER FIELDS' SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 309683
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY RICHARD MICHAEL ROOTH BSc, MBA | Cadeirydd | 21 June 2014 |
|
|
||||
Richard James Shepherd-Cross | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Hannah Ruth Fox | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Clare Joanna Elizabeth Ferguson M.Eng | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||
Charles Paterson MA, MEd | Ymddiriedolwr | 26 February 2022 |
|
|
||||
Pamela Mundy | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|||||
Dr John Sfakianakis | Ymddiriedolwr | 14 March 2020 |
|
|||||
ILIANE OGILVIE THOMPSON | Ymddiriedolwr | 02 March 2019 |
|
|
||||
PHILIP HUGH WEAVER | Ymddiriedolwr | 17 November 2017 |
|
|
||||
ALISTAIR JOHN CHIRNSIDE | Ymddiriedolwr | 24 June 2017 |
|
|
||||
MR ALEX SNOW | Ymddiriedolwr | 25 November 2016 |
|
|
||||
DIANA ELIZABETH JANE SICHEL | Ymddiriedolwr | 30 June 2016 |
|
|
||||
ROGER SHAW MA | Ymddiriedolwr | 13 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.