Hanes ariannol RUSKIN COLLEGE
Rhif yr elusen: 309701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.23m | £3.14m | £3.15m | £1.44m | £2.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.08m | £4.73m | £4.15m | £4.15m | £2.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.93m | £667.83k | £667.83k | £718.71k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £167.13k | £0 | £0 | £0 | £21.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.05m | £2.83m | £0 | £996.18k | £818.16k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £993.42k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.76k | £0 | £2.76k | £0 | £42.83k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £310.12k | £2.16m | £425.94k | £1.73m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £5.08m | £4.73m | £4.15m | £4.15m | £2.54m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.