Hanes ariannol NORTHAMPTON OLD GRAMMAR SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 309905
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £438.54k | £409.30k | £348.62k | £674.22k | £381.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £472.27k | £651.61k | £349.65k | £411.13k | £857.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £12.97k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £341.25k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £320.00k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £351.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £60.00k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £20.00k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £300.00k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £53.00k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £130 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.