ymddiriedolwyr HAWES STREET HOUSING LIMITED
Rhif yr elusen: 1076383
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark William Holland | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|||||
Geoff David Gideon Bond | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Peter Harley | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Paul Madden | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
Colin David McMain | Ymddiriedolwr | 25 September 2014 |
|
|
||||
Jayne Gerrard | Ymddiriedolwr | 04 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.