Hanes ariannol DEPOSIT GUARANTEE SCHEME (CUMBRIA)
Rhif yr elusen: 1070010
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.00k | £33.06k | £28.18k | £61.17k | £2.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.04k | £62.54k | £61.68k | £132.37k | £59.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £56.96k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £30.00k | £25.00k | £25.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.