Hanes ariannol ST GEORGE'S HOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 1072559
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £133.82k | £148.38k | £207.99k | £179.73k | £180.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £129.45k | £169.90k | £164.37k | £165.99k | £183.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.00k | £18.75k | £15.00k | £15.00k | £15.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £36.55k | £74.36k | £86.68k | £86.68k | £65.20k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.