Ymddiriedolwyr U.K. COUNCIL FOR GRADUATE EDUCATION
Rhif yr elusen: 1061495

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Luke Windsor | Ymddiriedolwr | 12 March 2025 |
|
|
||||
Susanna Broom | Ymddiriedolwr | 12 March 2025 |
|
|
||||
Dr James Burford | Ymddiriedolwr | 12 March 2025 |
|
|
||||
Dr Rachel Susan Arnold | Ymddiriedolwr | 12 March 2025 |
|
|
||||
Professor Paul Brian James Wakeling | Ymddiriedolwr | 19 July 2024 |
|
|
||||
Dr Kay Guccione | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
||||
Dr Rebekah Smith McGloin | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
||||
Dr Janet Carton | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Halton | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Carolyn Laura Wynne | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Dr Tina Ramkalawan | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
Dr James Bruce | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
Dr Karen Clegg | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
Associate Professor Michelle Morgan | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.