Hanes ariannol CYLCH MEITHRIN Y LLYS
Rhif yr elusen: 1063613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £159.84k | £262.24k | £177.88k | £248.06k | £285.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £110.97k | £116.14k | £136.44k | £169.29k | £224.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £59.11k | £167.97k | £109.09k | £153.66k | £179.65k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £22.28k | £7.12k | £1.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.