ymddiriedolwyr BAMPTON TRUST
Rhif yr elusen: 1061444
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcolm David White | Cadeirydd | 01 February 2019 |
|
|
||||
Rachel Ardley | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Mark Wells | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Jane Storey | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Philip Sweetland | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Alison Kitchen | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Michael Thomas Dyke | Ymddiriedolwr | 15 February 2018 |
|
|
||||
Susan Bowman | Ymddiriedolwr | 08 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.