Hanes ariannol ST JOHNS PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1061504
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2018 | 01/09/2019 | 01/09/2020 | 01/09/2021 | 01/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.48k | £1.24k | £3.32k | £1.03k | £3.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £614 | £4.35k | £1.39k | £360 | £12.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.