Hanes ariannol ROTHERHAM CROSSROADS - CARING FOR CARERS
Rhif yr elusen: 1062664
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.97m | £1.99m | £2.12m | £1.94m | £1.99m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.17m | £2.10m | £2.07m | £1.97m | £1.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.34m | £1.44m | £1.33m | N/A | £1.22m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £202.86k | N/A | £217.39k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.12k | £11.07k | £21.41k | N/A | £28.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.98k | £1.40k | £1.82k | N/A | £12.46k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.93m | £1.95m | £2.08m | N/A | £1.95m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £724 | £607 | £2.63k | N/A | £893 | |
|
Incwm - Arall | £29.99k | £21.64k | £10.76k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £15.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.17m | £2.10m | £2.07m | N/A | £1.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | N/A | £4.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.01k | £9.83k | £4.64k | N/A | £5.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.