Hanes ariannol ST NICHOLAS SCHOOL (HARLOW) LIMITED
Rhif yr elusen: 310876
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.85m | £4.95m | £5.19m | £5.84m | £6.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.73m | £4.78m | £4.93m | £5.16m | £6.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £100.83k | £258.62k | £159.62k | £113.06k | £90.99k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £157.02k | £307.64k | £205.05k | £163.23k | £150.79k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £43.01k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.65m | £4.64m | £4.98m | £5.67m | £6.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.16k | £7.65k | £4.44k | £5.28k | £37.95k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £45.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.73m | £4.78m | £4.93m | £5.16m | £6.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.