Hanes ariannol STORMONT SCHOOL
Rhif yr elusen: 311079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.03m | £2.73m | £2.06m | £1.93m | £2.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.98m | £2.85m | £2.10m | £2.01m | £2.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £123.17k | £36.48k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.50k | £126.45k | £38.95k | £6.40k | £4.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £8.12k | £17.19k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.00m | £2.59m | £1.92m | £1.87m | £2.07m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30.03k | £7.51k | £2.51k | £5.52k | £10.02k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £82.77k | £31.64k | £30.32k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.98m | £2.85m | £2.10m | £2.01m | £2.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £18.36k | £0 | £0 | £19.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.