Dogfen lywodraethu STORMONT SCHOOL
Rhif yr elusen: 311079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07/06/1962 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/07/1964 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/10/1983 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 14/02/1984 AS AMENDED BY ORDER DATED 07/04/1986 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/10/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/11/2011
Gwrthrychau elusennol
A DAY AND BOARDING SCHOOL FOR BOYS AND GIRLS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.