Hanes ariannol THE BELL EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 311585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.16m | £15.64m | £6.87m | £5.71m | £10.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.07m | £14.72m | £9.23m | £8.30m | £11.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £2.00k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £16.39m | £14.73m | £5.60m | £4.90m | £9.55m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £80.00k | £160.00k | £78.00k | £42.29k | £60.83k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £685.00k | £745.00k | £497.00k | £417.04k | £472.07k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £687.00k | £347.59k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.07m | £938.00k | £1.30m | £1.75m | £1.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.99m | £13.78m | £7.93m | £6.55m | £9.46m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £254.00k | £145.00k | £257.00k | £322.10k | £194.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £199.00k | £60.00k | £263.00k | £468.40k | £387.38k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £111.00k | £107.00k | £107.00k | £126.31k | £121.52k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.