Hanes ariannol TOCKINGTON MANOR SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 311716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (45 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.63m | £2.49m | £2.77m | £3.24m | £3.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.49m | £2.64m | £2.84m | £3.14m | £3.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.38k | £12.38k | £26.07k | £26.33k | £30.47k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £90.60k | £68.61k | £119.74k | £110.22k | £127.77k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £18.32k | £8.99k | £38.50k | £9.36k | £3.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £119.27k | £87.15k | £151.55k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.45m | £2.37m | £2.64m | £3.08m | £3.61m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £170.31k | £0 | £0 | £0 | £187.20k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.45m | £2.62m | £2.82m | £3.11m | £3.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30.12k | £22.16k | £20.43k | £26.38k | £35.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £11.81k | £0 | £0 | £11.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.