Hanes ariannol CHELTENHAM COLLEGE AND CHELTENHAM COLLEGE PREPARATORY SCHOOL
Rhif yr elusen: 311720
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.74m | £26.97m | £29.07m | £32.81m | £36.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.71m | £25.97m | £27.62m | £31.24m | £35.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £162.00k | £157.00k | £317.00k | £333.00k | £478.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.94m | £647.00k | £1.49m | £33.00k | £25.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £26.43m | £24.82m | £27.09m | £32.25m | £35.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £4.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £130.00k | £136.00k | £115.00k | £129.00k | £143.00k | |
|
Incwm - Arall | £79.00k | £1.21m | £53.00k | £66.00k | £92.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £12.00k | £20.90k | £19.00k | £234.00k | £370.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £25.18m | £24.97m | £26.77m | £30.21m | £33.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £500.00k | £373.00k | £236.00k | £1.03m | £1.38m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £172.00k | £184.00k | £167.00k | £195.00k | £218.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £38.00k | £40.00k | £43.00k | £41.00k | £38.00k | |
|
Gwariant - Arall | £1.04m | £634.00k | £612.00k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.