Hanes ariannol TRINITY COLLEGE BRISTOL LIMITED
Rhif yr elusen: 311793
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.51m | £2.51m | £2.58m | £2.58m | £2.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.66m | £2.52m | £2.56m | £2.71m | £2.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £5.40k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £50.81k | £75.19k | £38.51k | £104.76k | £69.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £353.19k | £263.86k | £273.48k | £338.01k | £399.06k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.11m | £2.15m | £2.26m | £2.14m | £1.99m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26 | £25 | £33 | £26 | £72 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £15.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £65.49k | £5.94k | £56.86k | £43.36k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.21m | £2.14m | £2.12m | £2.43m | £2.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.52k | £212.92k | £274.29k | £280.44k | £307.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.39k | £29.61k | £33.73k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £435.51k | £166.60k | £161.30k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.