Hanes ariannol THE LONDON ORPHAN ASYLUM (REED'S SCHOOL)
Rhif yr elusen: 312008
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.94m | £23.95m | £20.77m | £22.40m | £24.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.78m | £18.49m | £19.82m | £21.79m | £24.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £430.00k | £175.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.10m | £5.65m | £898.00k | £1.07m | £1.91m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £684.00k | £548.00k | £599.00k | £743.00k | £662.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.82m | £17.02m | £18.89m | £20.06m | £22.00m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £658.00k | £0 | £59.00k | £187.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £262.00k | £208.00k | £203.00k | £255.00k | £249.00k | |
|
Incwm - Arall | £77.00k | £515.00k | £175.00k | £265.00k | £127.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £4.99m | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.86m | £17.49m | £18.77m | £20.69m | £23.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £206.00k | £253.00k | £1.05m | £1.09m | £1.04m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £59.00k | £0 | £97.00k | £94.00k | £106.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £486.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £305.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £716.00k | £751.00k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.