Hanes ariannol LITTLE BOOKHAM MANOR HOUSE SCHOOL
Rhif yr elusen: 312063
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.37m | £4.06m | £4.07m | £4.34m | £4.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.36m | £4.15m | £4.12m | £4.18m | £4.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £158.93k | £40.95k | £26.28k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.49k | £1.80k | £31.72k | £929 | £26.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £9.33k | £23.14k | £9.04k | £34.32k | £13.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.35m | £4.03m | £3.83m | £4.07m | £4.51m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £26.17k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.57k | £4.03k | £290 | £408 | £3.09k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £198.49k | £232.26k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.35m | £4.15m | £4.12m | £4.18m | £4.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.38k | £2.45k | £2.05k | £1.57k | £1.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £22.68k | £20.62k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.