Dogfen lywodraethu FRIENDS OF HERTFORDSHIRE COUNTY YOUTH MUSIC GROUPS
Rhif yr elusen: 312150
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION AND RULES AS AMENDED ON 3RD MAY 1971 9TH MAY 1978, 21ST MAY 1979 AND 14TH APRIL 1987, 4TH MAY 1994, 12TH MAY 1999
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER THE ADVANCEMENT OF THE MUSICAL EDUCATION OF STUDENTS IN THE HERTFORDSHIRE COUNTY YOUTH MUSIC GROUPS BY PROVIDING FINANCIAL AND OTHER SUPPORT NOT NORMALLY PROVIDED BY THE HERTFORDSHIRE COUNTY COUNCIL. THE ASSOCIATION SHALL NOT SEEK TO AFFECT THE POLICIES OF THESE MUSIC GROUPS IN MUSICAL OR MANAGERIAL MATTERS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HERTFORDSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.