ymddiriedolwyr NEPTONS TRUST
Rhif yr elusen: 312157
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (117 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Browning | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|||||||
JULIE GUBBINS | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|||||||
Stanley Liu | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|||||||
Terence Thurley | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|||||||
Paul Kelly | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|||||||
Mark Goodwin | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|||||||
Peter Hill | Ymddiriedolwr | 18 March 2015 |
|
|||||||
Elizabeth Garner | Ymddiriedolwr | 18 March 2015 |
|
|||||||
JAMES THOMAS LAIDLAW CROSS | Ymddiriedolwr | 25 March 2014 |
|
|||||||
DAVID WILLIAM WALKER | Ymddiriedolwr | 31 October 2013 |
|
|||||||
Reginald Beer FRSA | Ymddiriedolwr | 31 October 2013 |
|
|||||||
ROBERT HENRY HAYNES | Ymddiriedolwr | 01 February 2013 |
|
|||||||
JOHN DOUGLAS HILTON BRIGGS | Ymddiriedolwr | 08 September 2011 |
|
|||||||
NICHOLAS RORY KEMP | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
ROWLAND LLOYD HUGHES | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
GEORGE HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.