Hanes ariannol THE POLISH INSTITUTE AND SIKORSKI MUSEUM
Rhif yr elusen: 312168
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (24 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £425.17k | £315.57k | £359.72k | £513.93k | £376.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £467.02k | £471.79k | £385.41k | £427.17k | £467.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £175.38k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £93.19k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £245.36k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £170.76k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £376.01k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £51.16k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £14.86k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.