Hanes ariannol QUEEN ALEXANDRA'S HOUSE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 312824
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £995.47k | £763.64k | £751.56k | £1.14m | £1.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £880.62k | £1.08m | £980.25k | £1.09m | £1.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.08k | £215 | £1.40k | £15.59k | £2.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £986.41k | £731.08k | £740.98k | £1.09m | £1.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.98k | £4.13k | £707 | £3.57k | £16.29k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £28.22k | £8.47k | £33.88k | £15.95k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.08k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £880.62k | £1.08m | £980.25k | £1.09m | £1.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.29k | £20.56k | £19.60k | £30.76k | £29.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.