Hanes ariannol KRISHNAMURTI FOUNDATION TRUST LTD
Rhif yr elusen: 312865
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.31m | £3.33m | £2.73m | £2.71m | £3.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.19m | £2.25m | £1.99m | £2.31m | £2.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.20k | £190.83k | £191.56k | £38.75k | £32.06k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £429.71k | £1.46m | £1.08m | £613.28k | £1.12m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.87m | £1.86m | £1.65m | £2.09m | £2.23m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £347.05k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.22k | £9.24k | £4.62k | £3.71k | £83.18k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £185.36k | £983.23k | £567.03k | £209.78k | £354.56k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.19m | £2.25m | £1.99m | £2.31m | £2.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.31k | £32.97k | £48.06k | £79.67k | £54.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.57k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.