Dogfen lywodraethu KRISHNAMURTI FOUNDATION TRUST LTD
Rhif yr elusen: 312865
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/05/1972 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/03/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/11/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/11/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/06/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/03/2013
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN PHILOSOPHY, SOCIOLOGY, PSYCHOLOGY AND COMPARATIVE RELIGION AND IN PARTICULAR TO PROMOTE THE STUDY OF THE TEACHINGS IN THOSE FIELDS OF JIDDU KRISHNAMURTI.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.