ymddiriedolwyr THOMAS HEATHERLEY EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 312872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frances Christie | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|||||
Murray George Shanks | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Robert Smith Leighton | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Christopher Penn | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
John Eagle | Ymddiriedolwr | 27 August 2020 |
|
|
||||
Julian Murray | Ymddiriedolwr | 27 August 2020 |
|
|
||||
Lord Nicolas Gage | Ymddiriedolwr | 27 August 2020 |
|
|
||||
RICHARD SHARP | Ymddiriedolwr | 19 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.