Hanes ariannol THE MARINE SOCIETY AND SEA CADETS
Rhif yr elusen: 313013
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.83m | £17.77m | £14.26m | £19.35m | £16.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.86m | £17.32m | £13.84m | £15.81m | £18.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.71m | £10.89m | £11.11m | £14.44m | £12.45m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.08m | £4.78m | £2.14m | £3.35m | £1.57m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £51.00k | £89.00k | £17.00k | £40.00k | £43.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.94m | £12.12m | £11.48m | £15.52m | £14.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £766.00k | £792.00k | £625.00k | £440.00k | £635.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £8.00k | £2.00k | £45.00k | £123.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.51m | £17.00m | £13.50m | £15.25m | £18.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £357.00k | £325.00k | £346.00k | £557.00k | £364.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £139.00k | £0 | £5.00k | £55.00k | £189.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £1.49m | £879.00k | £885.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £52.00k | £48.00k | £71.00k | £38.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.