Hanes ariannol THE NATIONAL FOUNDATION FOR EDUCATIONAL RESEARCH IN ENGLAND AND WALES
Rhif yr elusen: 313392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.36m | £18.79m | £15.77m | £19.51m | £21.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.88m | £18.39m | £18.61m | £21.36m | £24.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.71m | £8.99m | £7.39m | £5.35m | £9.74m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £696.00k | £17.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £696.00k | £17.00k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £19.74m | £18.15m | £14.57m | £19.01m | £20.94m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £621.00k | £633.00k | £498.00k | £473.00k | £448.00k | |
|
Incwm - Arall | £6.00k | £6.00k | £6.00k | £7.00k | £7.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £18.14m | £18.39m | £17.95m | £20.67m | £24.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £74.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £86.00k | £0 | £142.00k | £171.00k | £186.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £74.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £667.00k | £0 | £655.00k | £696.00k | £692.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.