ymddiriedolwyr THE NATIONAL FOUNDATION FOR EDUCATIONAL RESEARCH IN ENGLAND AND WALES
Rhif yr elusen: 313392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORNA COCKING BA DL | Cadeirydd | 08 July 2015 |
|
|
||||
Karen Linda Kroger | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|||||
Donya Rose | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||
Paul James | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|
||||
Fiona Capstick | Ymddiriedolwr | 13 August 2018 |
|
|
||||
DAVID MADOC-JONES | Ymddiriedolwr | 27 July 2018 |
|
|
||||
Professor Michael Donald Day | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
Mr Nick Hillman | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|
||||
Conor Ryan | Ymddiriedolwr | 08 July 2015 |
|
|
||||
MELVYN KEEN | Ymddiriedolwr | 08 July 2015 |
|
|||||
Samuel Macdonald | Ymddiriedolwr | 08 July 2015 |
|
|
||||
NEIL HOLLISTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.