Dogfen lywodraethu ANGLO-ISRAEL ASSOCIATION
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30 NOV 1964 AS AMENDED ON 11 DEC 1984 AS AMENDED ON 25 JUN 1997 AS AMENDED BY SCHEME DATED 26 JUL 2016 as amended on 23 Mar 2018
Gwrthrychau elusennol
(A) AWARDING SCHOLARSHIPS AND MAKING GRANTS TO STUDENTS AND OTHERS; (B) PUBLISHING AND COMMISSIONING THE WRITING OF BOOKS, PAMPHLETS AND JOURNALS; (C) ORGANISING LECTURES, CLASSES, DISCUSSIONS, EXHIBITIONS AND MEETINGS AND ESTABLISHING CENTRES FOR THE FOREGOING PURPOSES.(D) CO-OPERATING WITH AND MAKING GRANTS TO OTHER BODIES HAVING EXCLUSIVELY KINDRED CHARITABLE OBJECTIVES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.