Hanes ariannol BENSLOW MUSIC TRUST
Rhif yr elusen: 313663
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.21m | £1.21m | £1.32m | £1.06m | £1.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35m | £1.31m | £946.95k | £1.22m | £1.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £51.87k | £69.09k | £708.16k | £162.14k | £131.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £113.81k | £94.01k | £38.60k | £131.17k | £45.41k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.01m | £1.00m | £536.27k | £720.58k | £1.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.78k | £11.07k | £8.49k | £9.06k | £13.30k | |
|
Incwm - Arall | £24.16k | £29.65k | £25.52k | £33.69k | £82.36k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £38.63k | £55.46k | £39.42k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.27m | £1.22m | £905.05k | £1.17m | £1.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £82.10k | £83.25k | £41.90k | £57.24k | £15.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.21k | £11.72k | £8.18k | £8.63k | £8.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £9.97k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.