Hanes ariannol YOUNG ENTERPRISE
Rhif yr elusen: 313697
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.02m | £4.84m | £5.79m | £5.16m | £5.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.91m | £4.81m | £4.63m | £4.73m | £5.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £99.29k | £214.52k | £19.94k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £830.24k | £631.62k | £497.61k | £569.30k | £442.94k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.07m | £3.90m | £5.18m | £4.42m | £4.63m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £168.70k | £126.21k | £86.94k | £88.06k | £77.63k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £778.69k | £812.18k | £516.91k | £635.79k | £675.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.76k | £3.57k | £201 | £8.78k | £61.04k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.27m | £4.25m | £4.08m | £4.17m | £4.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £545.78k | £554.62k | £547.68k | £561.52k | £691.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.87k | £38.19k | £52.27k | £66.56k | £45.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £66.73k | £49.64k | £0 | £9.00k | £4.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £98.17k | £9.69k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.