Hanes ariannol ROYAL TELEVISION SOCIETY
Rhif yr elusen: 313728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.93m | £4.39m | £1.59m | £2.30m | £4.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.51m | £3.98m | £2.48m | £2.78m | £3.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £716.39k | £713.45k | £515.49k | £710.72k | £780.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.34m | £2.74m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £718.59k | £769.92k | £461.93k | £469.68k | £761.54k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £149.90k | £162.95k | £164.63k | £154.30k | £154.17k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £444.45k | £961.86k | £2.55m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.36m | £2.59m | £1.65m | £1.62m | £2.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £167.84k | £185.98k | £141.28k | £99.26k | £164.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.23k | £47.27k | £33.07k | £38.58k | £48.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £980.63k | £1.21m | £694.67k | £1.06m | £1.28m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.