ymddiriedolwyr THE ROBERT FRASER GORDON MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 326191
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN ANDREW LISTER | Cadeirydd | 02 December 2014 |
|
|
||||
Richard Andrew Bailey | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Dr Emily Jane Burton PhD | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|||||
Dr Victoria Sandilands PhD | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|||||
Kannan Ganapathy | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.